Renseignements sur Dirk Bogaerts
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dirk Bogaerts
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005958482, Registre du commerce Zoug, (170)
ETHOS Holding GmbH, in Zug, CHE-115.859.374, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003687).
Statutenänderung:
26.01.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht, wobei eine neue Gesellschafterin in die GmbH eintrat. Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.01.2024 und Bilanz per 30.11.2023 mit Aktiven von CHF 7'391.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'846.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Erhöhung des Stammkapitals umfasst nebst dem nominellen Erhöhungsbetrag von CHF 80'000.00 auch ein Agio von CHF 20'000.00, mit dem der Kapitalverlust getilgt wird. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
ETHOS Holding AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.] [gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bogaerts, Dirk, belgischer Staatsangehöriger, in Bonheiden (BE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hütte, Martin, von Ebikon, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ebikon, Luzern und Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005457421, Registre du commerce Zoug, (170)
Lakeshore Holding GmbH, in Cham, CHE-104.457.505, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
2SW Asset Management AG (CHE-112.656.478), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogaerts, Dirk, belgischer Staatsangehöriger, in Bonheiden (BE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
ImmoFerrara AG (CHE-107.817.706), in Zug, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
TMT Solutions GmbH (CHE-360.103.013), in Küssnacht (SZ), Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005003687, Registre du commerce Zoug, (170)
ETHOS Holding GmbH, in Zug, CHE-115.859.374, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petru, Tomás, tschechischer Staatsangehöriger, in Nad Okrouhlikem (CZ), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bogaerts, Dirk, belgischer Staatsangehöriger, in Bonheiden (BE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.