Renseignements sur Lukas Binder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Binder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005847869, Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Aare-Reuss Genossenschaft, in Mellingen, CHE-105.783.752, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sele, Mario Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner Diebold, Ida, von Sevelen, in Birrhard, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Binder, Lukas, von Zurzach, in Thalheim (AG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005393432, Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Aare-Reuss Genossenschaft, in Mellingen, CHE-105.783.752, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360426). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Lukas, von Zurzach, in Thalheim (AG), Aktuar, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Baldingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6637252, Registre du commerce Argovie, (400)
Raiffeisenbank Aare-Reuss Genossenschaft, in Mellingen, CH-400.5.920.149-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, S. 0, Publ. 6494336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Jürg, von Nusssbaumen TG, in Wohlenschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Peter, von Grenchen, in Mellingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Lukas, von Baldingen, in Thalheim AG, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].