Renseignements sur Brankitsa Bimbiloska
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Brankitsa Bimbiloska
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006064988, Registre du commerce Soleure, (241)
Bio-Metzg Bärtschi AG, bisher in Kirchberg (BE), CHE-104.972.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238143).
Statutenänderung:
17.06.2024.
Sitz neu:
Balsthal.
Domizil neu:
Maiackerweg 6, 4710 Balsthal.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bimbiloska, Brankitsa, bulgarische Staatsangehörige, in Kirchberg BE, mit Einzelunterschrift;
Bärtschi, Andreas, von Sumiswald, in Schüpfen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004615784, Registre du commerce Berne, (36)
Gavis Bregy Commerce AG, in Bern, CHE-104.972.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034337).
Statutenänderung:
11.04.2019.
Firma neu:
Gavis AG.
Sitz neu:
Kirchberg (BE).
Domizil neu:
Erlenweg 6, 3422 Kirchberg BE.
Zweck neu:
Handel mit Fleischprodukten und Bedarfsgütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten für eigene oder fremde Verbindlichkeiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilg, Walo Conrad, von Salenstein, in Bern, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bimbiloska, Brankitsa, bulgarische Staatsangehörige, in Kirchberg BE, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004614607, Registre du commerce Berne, (36)
W. Niederberger Immo AG, in Kirchberg (BE), CHE-148.377.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568498).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bimbiloska, Brankitsa, bulgarische Staatsangehörige, in Kirchberg BE, mit Einzelunterschrift.