Renseignements sur Thomas Bieri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Bieri
Dernières notifications FOSC pour Thomas Bieri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005818260, Registre du commerce Berne, (36)
High5 Ideas AG, in Interlaken, CHE-115.768.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612479).
Statutenänderung:
08.05.2023.
Sitz neu:
Matten bei Interlaken.
Domizil neu:
Obere Bönigstrasse 100, 3800 Matten b. Interlaken.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Hauptstrasse 21, 3800 Unterseen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grisenti, Marcel, von Trub, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Andreas, von Seeberg, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Thomas, von Schangnau, in Wilderswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Alexandra, von Wattenwil, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Lorenz, genannt Lorenz jun., von Wattenwil, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs-Rubi, Andrea, von Grindelwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005605348, Registre du commerce Berne, (36)
Gribes Properties AG, in Ostermundigen, CHE-489.459.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930729).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grisenti, Marcel, von Trub, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernhard, Andreas, von Seeberg, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Thomas, von Schangnau, in Wilderswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Adrian, von Aarwangen, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch, Roland, von Sumiswald, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005544645, Registre du commerce Berne, (36)
GFAG Holding AG, in Ostermundigen, CHE-112.691.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2020, Publ. 1005015533).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Andreas, von Seeberg, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bolligen];
Bieri, Thomas, von Schangnau, in Wilderswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Adrian, von Aarwangen, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.