Renseignements sur Alexandra Krebs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Alexandra Krebs
Participations
Dernières notifications FOSC pour Alexandra Krebs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005918628, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Greenfield Festival Foundation, in Basel, CHE-241.693.186, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Christian Oliver Ivan, von Escholzmatt-Marbach, in Illnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Urs, von Küttigen, in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Dietikon, in Quarten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Dominik, von Walenstadt, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Iris, von Brienzwiler, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schulthess, Marc, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Alexandra, von Wattenwil, in Matten bei Interlaken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005818260, Registre du commerce Berne, (36)
High5 Ideas AG, in Interlaken, CHE-115.768.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612479).
Statutenänderung:
08.05.2023.
Sitz neu:
Matten bei Interlaken.
Domizil neu:
Obere Bönigstrasse 100, 3800 Matten b. Interlaken.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Hauptstrasse 21, 3800 Unterseen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grisenti, Marcel, von Trub, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Andreas, von Seeberg, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Thomas, von Schangnau, in Wilderswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Alexandra, von Wattenwil, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Lorenz, genannt Lorenz jun., von Wattenwil, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs-Rubi, Andrea, von Grindelwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005809836, Registre du commerce Zurich, (20)
Greenfield Festival AG, in Zürich, CHE-112.276.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Lorenz, von Wattenwil, in Ringgenberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Iris, von Brienzwiler, in Unterseen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Lorenz, von Wattenwil, in Matten bei Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebs, Alexandra, von Wattenwil, in Matten bei Interlaken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.