Renseignements sur Herbert Bieri
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Herbert Bieri
Dernières notifications FOSC pour Herbert Bieri
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005824556, Registre du commerce Berne, (36)
Immobi Treuhand GmbH, in Kehrsatz, CHE-223.305.693, Flugplatzstrasse 68, 3122 Kehrsatz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 16.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bieri, Herbert, von Schangnau, in Kehrsatz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005786795, Registre du commerce Berne, (36)
DHB Treuhand Revisionen Recht AG, in Kehrsatz, CHE-109.285.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060684).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Sitz neu:
Aarberg.
Domizil neu:
Alte Lyss-Strasse 12, 3270 Aarberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesen, Sylvia, genannt Silvia, von Rüschegg, in Niederried b. Kallnach (Kallnach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Herbert, von Schangnau, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005157388, Registre du commerce Berne, (36)
DHB Treuhand AG, in Kehrsatz, CHE-105.245.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Dieter, von Biel/Bienne, in Gerolfingen (Täuffelen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Herbert, von Schangnau, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].