Renseignements sur Antonia Berry
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Antonia Berry
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5515246, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BEKA Berry und Kaiser GmbH, in Gams, CH-320.4.049.832-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 15, Publ. 5507142).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berry, Antonia, von Schiers, in Gams, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BEKA Berry und Kaiser GmbH, in G a m s , Unterfelsbach, 9473 Gams, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2001, 4.05.2001.
Zweck:
Maschinelle Reinigung von Decken und Wänden, Böden und Spannteppichen aller Art, speziell für Restaurants, Liegenschaften, Neu- und Umbauten, Altersheime, Schulen und Wohnungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.05.2001 und Inventarliste per 31.12.2000 Büromobiliar, EDV-Geräte und Reinigungsmaschinen zum Preise von CHF 8'000.-, wovon CHF 8'000.- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Berry, Antonia, von Schiers, in Gams, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Kaiser, Hanspeter, von Gams, in Gams, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.