Renseignements sur Mikael Berner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mikael Berner
Numéro de publication: 1460589, Registre du commerce Valais, (621)
Café-Restaurant de l'Union Sàrl, à Salvan, CHE-346.886.215, société à responsabilité limitée (No. FOSC 66 du 08.04.2013, Publ. 7137798).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berner, Mikael, de Unterkulm, à Les Marécottes (Salvan), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Trapp, William Pierre, citoyen français, à Salvan, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Knutti, Sophie, citoyenne française, à Salvan, directrice, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 7137798, Registre du commerce Valais, (621)
Café-Restaurant de l'Union Sàrl, à Salvan, CH-621.4.008.498-5, société à responsabilité limitée (No. FOSC 56 du 20.03.2012, Publ. 6602012).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Revaz, Laurent, de Salvan, à Salvan, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Berner, Mikael, de Unterkulm, à Les Marécottes (Salvan), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux et avec 100 parts sociale de CHF 100.00].
Numéro de publication: 6602012, Registre du commerce Valais, (621)
Café-Restaurant de l'Union Sàrl, à Salvan, CH-621.4.008.498-5, La Place 8, 1922 Salvan, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.03.2012.
But:
exploitation d'un café et d'un restaurant, préparation de mets cuisinés et service traiteur, organisation de manifestations et exploitation de cantines ou de bars (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 09.03.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Revaz, Laurent, de Salvan, à Salvan, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Berner, Mikael, de Unterkulm, à Les Marécottes (Salvan), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.