Renseignements sur Leander Bellwald
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Leander Bellwald
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005304221, Registre du commerce Argovie, (400)
bmp Immobilien AG, bisher in Freienbach, CHE-105.554.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905165).
Statutenänderung:
20.09.2021.
Sitz neu:
Merenschwand.
Domizil neu:
Peyerstrasse 4, 5634 Merenschwand.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuoni, Reto, von Maienfeld, in Merenschwand, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellwald, Leander, von Blatten, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf].
Numéro de publication: 2905165, Registre du commerce Schwyz, (130)
bmp Immobilien AG, bisher in Thalwil, CHE-105.554.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6301284).
Gründungsstatuten:
05.06.2000.
Statutenänderung:
15.06.2016.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 160a, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Architekturdienstleistungen sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzi, Willy, von Filzbach, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellwald, Leander, von Blatten, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuoni, Reto, von Maienfeld, in Merenschwand, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2902003, Registre du commerce Schwyz, (130)
bmp Bellwald Menzi Partner AG, in Altendorf, CHE-112.030.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 17, Publ. 5500420).
Statutenänderung:
15.06.2016.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Churerstrasse 160a, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bauhaupt- und Nebengewerbe in den Bereichen Projektentwicklung, Bauherrentreuhand, Generalplanung, Generalunternehmertum, Bau- und Projektmanagement sowie Makeln von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 15.6.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Leander, von Blatten, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Verfida Revision AG (CH-130.0.005.954-4), in Wilen SZ, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzi, Willy, von Glarus Nord, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Filzbach, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadelmann, Alexander, von Arbon, in Lachen SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen SZ];
Menzi, Petra, von Glarus Nord, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.