Renseignements sur Yvonne Baumgartner-De Nicola
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Baumgartner-De Nicola
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5709114, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Kilchberg, in Kilchberg ZH, CH-020.5.900.139-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 28, Publ. 5032450).
Statutenänderung:
30.06.2009, 26.05.2010.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Zirkular oder durch Veröffentlichung im 'Anzeiger des Wahlkreises Thalwil'.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Edvige gen. Hedwig, von Kilchberg ZH und Grindelwald, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stehli, Walter, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Heinrich, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Nicola, Harry, von Kilchberg ZH, in Thalwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regner, Oskar, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Eric, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner-De Nicola, Yvonne, von Altstätten, in Adliswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Joseph, von Kilchberg ZH und Ruswil, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Javet geb. Brandenberger, Martina, von Kilchberg ZH, Dinhard und Bas-Vully, in Kilchberg ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CH-020.4.001.179-4), in Thalwil, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Gärtnerei Blumengeschäft Manegg, Bruno Baumgartner GmbH, in Zürich, Allmendstrasse 125, 8041 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.7.1996.
Zweck:
Betrieb einer Handelsgärtnerei mit Blumenfachgeschäft;
insbesondere Verkaufen von Blumen und Pflanzen sowie Gartenartikeln aller Art, Dienstleistungen wie Dekorationen, Begrünungen von Innenräumen, Balkon- und Gartengestaltungen sowie Bewässerungssysteme;
kann Patente, Lizenzen, Vertretungen erwerben, auswerten und Handel mit Produkten aller Art betreiben, Liegenschaften erwerben, Bauten erstellen, belasten, veräussern und verwalten sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Baumgartner, Bruno, von Altstätten, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000;
Baumgartner-De Nicola, Yvonne, von Altstätten, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.10000.