Renseignements sur Martin Baumberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Baumberger
Dernières notifications FOSC pour Martin Baumberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3766757, Registre du commerce Zurich, (20)
NetData AG, in Dübendorf, CHE-162.710.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2696563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alison, Gilbert, von Buch am Irchel, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Martin, von Koppigen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Christian, von Davos, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hug, Jochen, von Affeltrangen, in Glarus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1326965, Registre du commerce Zurich, (20)
NetData AG, in Illnau-Effretikon, CHE-162.710.157, Märtplatz 3, 8307 Effretikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.01.2014, 30.01.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Informatik-Dienstleistungen, den Betrieb von Rechenzentren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gustin-Albrecht, Gabrielle, von Donat, in Uetikon am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gustin, Christian, von Donat, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stocker, Franz, von Zürich, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alison, Gilbert, von Buch am Irchel, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Martin, von Koppigen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Christoph, von Dietlikon, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6667960, Registre du commerce Zurich, (20)
air2web.ch GmbH, in Oetwil am See, CH-020.4.025.999-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 55, Publ. 5114448).
Statutenänderung:
17.04.2012.
Firma neu:
Elcos GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bergstrasse 161, 8032 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Handel und Vertrieb von elektrotechnischen Produkten und Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Markus, von Zürich, in Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Martin, von Koppigen, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].