Renseignements sur Daniel Baumann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Baumann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Baumann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005380603, Registre du commerce Zurich, (20)
Arbeitsgemeinschaft für Schulen auf biblischer Basis, in Rüti (ZH), CHE-100.616.590, Verein (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544832).
Statutenänderung:
28.09.2021.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Neugutstrasse 52, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Der Verein Arbeitsgemeinschaft übernimmt die Gründung und Trägerschaft von Schulen auf biblischer Basis. Diese stellen Privatschulen gemäss § 269 des Unterrichtsgesetzes des Kantons Zürich vom 23. Dezember 1859 und vorn 5. April 1981 dar und werden im Sinne der Präambel gegründet und geführt. Die Schulen können den gesamten Bildungsbereich von der Erziehung im Elementarbereich bis zur Erwachsenenbildung abdecken, namentlich die Primär-, Sekundär-, Mittelschul-, einschliesslich Lehrerseminar- und Volkshochschulstufe. Der Verein verfolgt ausschliesslich gemeinnützige Zwecke. Eine erwerbswirtschaftliche Tätigkeit ist ausgeschlossen. Die Anstellung von Haupt- und/oder nebenamtlichen Lehrern ist vorgesehen. Der Erwerb von Immobilien und aller mit dem Schulbetrieb erforderlichen Einrichtungen ist in dem zur Erfüllung des Vereinszweckes erforderlichen Umfange zu betreiben.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Daniel, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wermelinger, Daniel, von Willisau, in Wigoltingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurter, Sebastian, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zotaj, Jack, von Worb, in Volketswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004544832, Registre du commerce Zurich, (20)
Arbeitsgemeinschaft für Schulen auf biblischer Basis, in Rüti (ZH), CHE-100.616.590, Verein (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1199997).
Domizil neu:
c/o Walter Ryser, Werkstrasse 37, 8630 Rüti ZH. [gestrichen: Weitere Adresse: Postfach 112, 8157 Dielsdorf.]. [Neue] Weitere Adresse: c/o Michael Zehnder, Welsikerstrasse 22, 8474 Dinhard.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Urs, von Hemmental, in Kloten, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Urs, von Winterthur, in Herrliberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Herter, Philippe, von Andelfingen, in Elsau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Missbach, Martin, von Zürich, in Dänikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weidmann, Alfred, von Embrach, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Walter, von Seeberg, in Wallisellen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Winkler, Nathanael, von Wildberg, in Rümlang, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zehnder, Michael, von Schlatt (ZH), in Dinhard, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Daniel, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wermelinger, Daniel, von Willisau, in Wigoltingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6490344, Registre du commerce Zurich, (20)
Jegge & Mohn Architekturbüro, in Fehraltorf, CH-020.2.902.694-8, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2008, S. 26, Publ. 4327718).
Firma neu:
Jegge . Mohn & Partner.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Daniel, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.