Renseignements sur Hans Bauer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Bauer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Bauer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4804092, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
FEBAG Fertigungstechnik AG, in Wattwil, CH-320.3.049.202-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2006, S. 9, Publ. 3177342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamma, Johann, von Göschenen, in Ebnat-Kappel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Hans, von Homburg, in Wattwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Bauer, Sylvia, von Homburg, in Wattwil, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
FEBAG Fertigungstechnik AG, in W a t t w i l , Industriestrasse 12, 9630 Wattwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
3.01.2001.
Zweck:
Maschinenbau, Konstruktion und Beratung im Bereich Fertigungstechnik, vorwiegend in den Fachbereichen Glas-, Optik-, Keramikbearbeitung und nichtmetallische Werkstoffe;
Bau und technische Betreuung von Maschinen und Anlagen in den genannten Bereichen sowie allgemeiner Maschinenbau und Werkzeugmaschinen inkl. Verkauf und Beratung von Handelsprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Schutzrechte und Patente erwerben und verwerten sowie Liegenschaften erwerben, verkaufen, mieten und vermieten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 06.12.2000 von der einfachen Gesellschaft, bestehend aus Hans Bauer und Johann Gamma, in Wattwil, gemäss Bilanz per 30.09.2000 Aktiven von CHF 246'476.81 und Passiven von CHF 119'322.95, wofür 90 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben und CHF 37'153.86 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per Telefax.Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bauer, Hans, von Homburg, in Wattwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gamma, Johann, von Göschenen, in Ebnat-Kappel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Revisora Revisionsgesellschaft AG, in Wattwil, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Dama - Optikmaschinen AG, in W e t z i k o n, Herstellung und Vertrieb von Optikmaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.1999, S. 530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Hans, von Homburg, in Wattwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.