Renseignements sur Dieter Baldinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dieter Baldinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006038216, Registre du commerce Argovie, (400)
Max Baldinger AG, in Zurzach, CHE-107.829.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2024, Publ. 1006031711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldinger, Roland, von Zürich, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baldinger, Eva, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abguéguen, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Blagnac (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baldinger, Dieter, von Zürich, in Fällanden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Scheele, Regula, von Zürich, in Leibstadt, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Villettaz, Dr. Jean Claude, von Grimisuat, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005564341, Registre du commerce Argovie, (400)
Max Baldinger AG, in Zurzach, CHE-107.829.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005400228).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldinger, Dieter, von Zürich, in Fällanden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1004712201, Registre du commerce Argovie, (400)
Max Baldinger AG, in Rümikon, CHE-107.829.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, S.0, Publ. 1409827).
Statutenänderung:
22.07.2019.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 85 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldinger, Roland, von Zürich, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Zürich und Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Baldinger, Dieter, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Scheele, Regula, von Zürich, in Leibstadt, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Baldinger, Eva, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].