Renseignements sur Guy Bajard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Guy Bajard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2655527, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Voilà Allschwil AG, in Allschwil, CHE-106.112.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868835).
Firma neu:
Voilà Allschwil AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.02.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajard, Guy, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1868835, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Voilà Allschwil AG, in Allschwil, CHE-106.112.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 6, Publ. 5856188).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bajard-Jöri, Doris, von Nebikon, in Allschwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bajard, Marc, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajard, Guy, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Beyeler Audit (CHE-114.735.226), in Bubendorf, Revisionsstelle [bisher: Beyeler Audit (CH-280.1.012.551-2)].
Numéro de publication: 5856188, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Voilà Allschwil AG, in Allschwil, CH-280.3.918.792-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 6, Publ. 5619296).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajard, Guy, von Nebikon, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Bajard-Jöri, Doris, von Nebikon, in Allschwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Bajard, Marc, von Nebikon, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.