Renseignements sur Lukas Bärfuss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Bärfuss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6096760, Registre du commerce Zurich, (20)
Max Frisch-Stiftung, in Zürich, CH-020.7.901.368-8, Stiftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, S. 23, Publ. 4723394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Peter, von Busswil bei Melchnau, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muschg, Prof. Dr. Friedrich Adolf, von Zollikon, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärfuss, Lukas, von Eggiwil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strässle, Thomas, von Kirchberg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (CH-020.3.907.041-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3117924, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein 400asa, in Zürich, CH-020.6.000.662-3, Produktion von Theaterstücken, Verein (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2002, S. 19, Publ. 364090).
Domizil neu:
c/o Samuel Schwarz, Wasserschöpfi 77, 8055 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärfuss, Lukas, von Eggiwil, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glesti Canal, Gabriela, von Zürich und Onsernone, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm, Urs, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Terpoorten, Barbara, von Rubigen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Verein 400asa, in Zürich, c/o Gabriela Glesti Canal, Spiegelgasse 2, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
1.12.2001, 28.01.2002, 5.02.2002.
Zweck:
Produktion, Unterstützung und Förderung von zeitgenössischen Theaterstücken, Hörspielen und Filmen;
kann alle mit dem Zweck verbundenen Geschäfte tätigen, mit anderen Organisationen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen, in einer von der Generalversammlung oder dem Vorstand zu bestimmenden Form zusammenarbeiten oder sich an diesen Organisationen beteiligen. Allfällige erwirtschaftete Erträge fallen in das Vereinsvermögen und werden nicht an die Mitglieder ausgeschüttet. Der Verein fördert damit die seinem Zweck entsprechenden Aktivitäten.
Mittel:
Mitgliederbeiträge von CHF 50.-- pro Jahr, Zuwendungen der öffentlichen Hand, Beiträge von Gönnern und Gönnervereinigungen, erwirtschaftete Erträge, Vermächtnisse und Schenkungen und weitere finanzielle Zuwendungen.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von 2 bis 5 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Samuel, von Langnau im Emmental, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärfuss, Lukas, von Eggiwil, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glesti Canal, Gabriela, von Zürich und Onsernone, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.