Renseignements sur Urs Thomas Bräm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Urs Thomas Bräm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1252043, Registre du commerce Berne, (36)
Sturm und Bräm GmbH, in Bern, CHE-302.848.540, Theaterplatz 2, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Bereich des Webdesigns und der Entwicklung von Webanwendungen sowie Beratung im Bereich der Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bräm, Urs Thomas, von Kilchberg ZH und Winterthur, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sturm, Bernhard, von Biel/Bienne, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 5705906, Registre du commerce Zurich, (20)
kamm(m)acher gmbh, in Zürich, CH-020.4.033.403-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 33, Publ. 5400224).
Statutenänderung:
07.04.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.07.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräm, Urs, von Kilchberg ZH, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Samuel, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Hottinger Schwarz, Meret, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Samuel Schwarz und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Numéro de publication: 5458730, Registre du commerce Berne, (36)
Urs Bräm, in Bern, CH-036.1.046.625-2, Theaterplatz 2, 3011 Bern, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Gestaltung, Konzept und Umsetzung für Online- und Offline-Medien.
Eingetragene Personen:
Bräm, Urs Thomas, von Kilchberg, in Bern, Inhaber, mit Einzelunterschrift.