Renseignements sur Pascal Bänninger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Pascal Bänninger
Dernières notifications FOSC pour Pascal Bänninger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006018495, Registre du commerce Zurich, (20)
MMG Management Consulting (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-470.163.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801992).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz-Escher, Marie-Christine, von Erlinsbach (AG), in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Thomas, von Henggart, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bänninger, Pascal, von Embrach, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Paluch, Maria Jimena, von Zürich, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005363983, Registre du commerce Schwyz, (130)
Aquarius Water Management AG, in Feusisberg, CHE-241.760.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005133027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittmer, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänninger, Pascal, von Embrach, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005133027, Registre du commerce Schwyz, (130)
Aquarius Water Management AG, in Feusisberg, CHE-241.760.285, Paulistrasse 68, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.03.2021. 15.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import von und Handel mit Wasserfahrzeugen zur Reinigung und zum Unterhalt jeder Art von Gewässern, Erstellung von Wasseranalysen, Beratungstätigkeit im Zusammenhang mit der Gewässerpflege sowie Handel mit Produkten aus dem Bereich Wasser. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
3'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bänninger, Pascal, von Embrach, in Feusisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wittmer, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.