Renseignements sur Martin Bähler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Bähler
Dernières notifications FOSC pour Martin Bähler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005199915, Registre du commerce Berne, (36)
MB Maurerarbeiten und Renovationen GmbH in Liquidation, in Spiez, CHE-115.187.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065170).
Statutenänderung:
01.03.2021.
Firma neu:
MB Maurerarbeiten und Renovationen GmbH.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
Alte Bernstrasse 200, 3613 Steffisburg. Mit Entscheidvom 16.02.2021 hat das zuständige Regionalgericht den Auflösungsentscheid vom 14.12.2020 aufgehoben. Infolgedessen besteht die Gesellschaft entsprechend den früheren Eintragungenweiter. [bisher: Mit Entscheid des zuständigen Regionalgerichts vom 14.12.2020 wurde die Gesellschaft mit Wirkung ab 28.12.2020 gemäss Art. 731b OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Martin, von Blumenstein, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Spiez].
Numéro de publication: 3256435, Registre du commerce Berne, (36)
INside Bern GmbH, in Bern, CHE-115.187.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, Publ. 5336918).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Peter, von Matten bei Interlaken, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Martin, von Blumenstein, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.