Renseignements sur Kurt Badertscher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Badertscher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2279755, Registre du commerce Zurich, (20)
Inceptus GmbH, in Zürich, CHE-104.043.167, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653676).
Statutenänderung:
13.07.2015.
Domizil neu:
c/o AWK Group AG, Leutschenbachstrasse 45, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungs-, Realisations- und Schulungsdienstleistungen. Diese dienen der Unterstützung für Unternehmen und dem Knowhow-Transfer an selbige im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gubelmann, Josef, von Eschenbach SG, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Badertscher, Kurt, von Lauperswil, in Buchberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Romano, Roger, von Wängi, in Kesswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBP Beteiligungs AG (CHE-100.416.996), in Zürich, Gesellschafterin, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Arrigoni, André, von Leytron, in Würenlos, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vaterlaus, Oliver, von Winterthur, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CHE-104.470.641), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.003.744-7), in Zürich].
Numéro de publication: 5081196, Registre du commerce Zurich, (20)
Inceptus GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.039-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2005, S. 20, Publ. 3141718).
Statutenänderung:
11.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungs-, Realisations- und Schulungsdienstleistungen. Diese dienen der Unterstützung für Unternehmen und den Know-how-Transfer an selbige im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubelmann, Josef, von Eschenbach SG, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Badertscher, Kurt, von Lauperswil, in Buchberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Romano, Roger, von Wängi, in Kesswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH (CH-020.4.003.744-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3141718, Registre du commerce Zurich, (20)
Inceptus GmbH, in Zürich, CH-020.4.018.039-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2000, S. 5417).
Statutenänderung:
5.10.2005.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Schulungs-, Beratungs- und Realisationsdienstleistungen in den Bereichen Projekt Management, Business Excellence und Change Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.-- [bisher: CHF 40'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Kurt, von Lauperswil, in Buchberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Flaach];
Gubelmann, Josef, von Eschenbach SG, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Obfelden];
Romano, Roger, von Wängi, in Kesswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.