Renseignements sur Dr. Lothar Auf der Maur
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Lothar Auf der Maur
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005583427, Registre du commerce Zoug, (170)
LT Technology AG, bisher in Ingenbohl, CHE-110.554.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286794).
Statutenänderung:
31.08.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Industriestrasse 47, 6300 Zug.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Dr. Lothar, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedroja, Dr. Graziano, von Brione sopra Minusio, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2278595, Registre du commerce Schwyz, (130)
INNOVALOR AG, in Gersau, CHE-113.567.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, Publ. 2070525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Dr. Lothar, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Roland, von Horw, in Emmen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2259725, Registre du commerce Schwyz, (130)
Sterling Invest AG, in Ingenbohl, CHE-101.124.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2011, S. 16, Publ. 5998178).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Dr. Lothar, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift.