Renseignements sur René Marcel Amstalden
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Marcel Amstalden
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2328705, Registre du commerce Zurich, (20)
wag GmbH, in Bülach, CHE-114.012.004, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2015, Publ. 2129287).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstalden, René, von Sarnen, in Oberembrach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer Bühler, Rolf, von Weiach, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2129287, Registre du commerce Zurich, (20)
WAG GmbH / Werkstatt - Arbeit - Grundbildung, in Bülach, CHE-114.012.004, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871498).
Statutenänderung:
25.03.2015.
Firma neu:
wag GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt einen Ausbildungsbetrieb insbesondere in der beruflichen Grundbildung. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietschweiler, Charlotte, von Hüttlingen, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Müller, Anja Mia, von Hittnau, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'500.00;
Zbinden, Martin, von Guggisberg, in Uster, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer Bühler, Rolf, von Weiach, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Amstalden, René, von Sarnen, in Oberembrach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 1'500.00];
Drittenbass, Tino, von Gaiserwald, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].
Numéro de publication: 6871498, Registre du commerce Zurich, (20)
WAG GmbH Werkstatt und Atelier für berufliche Grundausbildung, in Bülach, CH-020.4.036.922-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 27, Publ. 5875288).
Statutenänderung:
03.08.2012.
Firma neu:
WAG GmbH / Werkstatt - Arbeit - Grundbildung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt ein Ausbildungsbetrieb mit Werkstatt insbesondere in der beruflichen Grundbildung. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Birgit, von Malters, in Neerach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Stacoff, Max Walter, von Renan BE, in Bachs, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer Bühler, Rolf, von Weiach, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Amstalden, René, von Sarnen, in Oberembrach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'500.00;
Dietschweiler, Charlotte, von Hüttlingen, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Drittenbass, Tino, von Gaiserwald, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Müller, Anja Mia, von Hittnau, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'500.00;
Zbinden, Martin, von Guggisberg, in Uster, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.