Renseignements sur Daniel Althaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Althaus
Dernières notifications FOSC pour Daniel Althaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005794235, Registre du commerce Zurich, (20)
Eclipse Hotels AG, in Rümlang, CHE-113.636.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005713780).
Statutenänderung:
15.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb sowie die Finanzierung von Hotels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damji, Zahir, britischer Staatsangehöriger, in Kingston (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kingston (Surrey, UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Damji, Sameer, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Althaus, Daniel, von Bettenhausen, in Hausen am Albis, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Falcon Audit GmbH (CHE-251.338.775), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005607723, Registre du commerce Zoug, (170)
Comartis Group Ltd, in Zug, CHE-100.794.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522947).
Statutenänderung:
27.10.2022.
Firma neu:
Comartis Group Ltd in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Finaservices AG, Zweigniederlassung Zug, Grafenaustrasse 15, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Schulung, Beratung, Herstellung, Import und Export von sowie Handel mit Computer Soft- und Hardware und die Entwicklung von audiovisuellen Media für Schulung, Information, Marketing, Produktion und Unterhaltung. Die Gesellschaft kann Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und weiterveräussern.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 13.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.10.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Springer, John David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Draper, UT (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Althaus, Daniel, von Bettenhausen, in Hausen am Albis, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005607722, Registre du commerce Zoug, (170)
COMARTIS AG, in Zug, CHE-108.387.766, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005522946).
Statutenänderung:
27.10.2022.
Firma neu:
COMARTIS AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Finaservices AG, Zweigniederlassung Zug, Grafenaustrasse 15, 6300 Zug.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 13.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.10.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Springer, John David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Draper, UT (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Althaus, Daniel, von Bettenhausen, in Hausen am Albis, Liquidator, mit Einzelunterschrift.