Renseignements sur Roland Alder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Alder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2159685, Registre du commerce Soleure, (241)
VENDOO GmbH, bisher in Basel, CHE-112.636.441, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1406137).
Statutenänderung:
05.05.2015.
Firma neu:
Distrikt-five GmbH.
Sitz neu:
Dulliken.
Domizil neu:
Härdli 5, 4657 Dulliken.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Online-Bereich, insbesondere Durchführung von Auktionen, Führen eines Verkaufsladens, insbesondere für Modellbauartikel sowie Betrieb eines Bistros, Anbieten von Seminaren und Schulungen im Bereich Modellbau, Führen eines Internetshops sowie einer Werbeagentur, Import und Export von sowie Handel mit und Verkauf von Fahrzeugen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Roland, von Herisau, in Dornach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Martin, von Olten, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Segerer, Stefan Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Stüsslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1406137, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
VENDOO GmbH, in Basel, CHE-112.636.441, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 13, Publ. 5116960).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Roland, von Herisau, in Dornach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Rohner, Martin, von Olten, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4406384, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
VENDOO GmbH, in Basel, CH-241.4.005.359-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2007, S. 6, Publ. 3976666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Steven, von Rüderswil, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Roland, von Herisau, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--.