Renseignements sur Guido Albisser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Guido Albisser
Dernières notifications FOSC pour Guido Albisser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006109147, Registre du commerce Nidwald, (150)
INTEXPOOL SCHWEIZ HANDELS GMBH, in Stans, CHE-493.991.628, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
X-Trade SA, in Marshall Islands (MH), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisser, Guido, von Werthenstein, in Sirnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005097922, Registre du commerce Obwald, (140)
SpedX GmbH, in Kerns, CHE-113.400.740, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2989975).
Statutenänderung:
26.11.2020.
Firma neu:
Max Trade Swiss GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Brünigstrasse 34, 6056 Kägiswil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
X-TRADE SA (Register-Nr. 47685), in Majuro (MH), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Albisser, Guido, von Werthenstein, in Sirnach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
X-Trade Group SA (Register-Nr. 102785), in 96960 Majuro (MH), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zeder, Roger André, von Hergiswil bei Willisau, in Langenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1790959, Registre du commerce Obwald, (140)
Daniel Fässler GmbH, bisher in Schlatt-Haslen, CHE-113.400.740, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 3, Publ. 5156326).
Gründungsstatuten:
26.01.2007.
Statutenänderung:
20.10.2014.
Firma neu:
SpedX GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SpedX S.à.r.l.) (SpedX Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Kerns.
Domizil neu:
c/o adauctus GmbH , Flüelistrasse 13, 6064 Kerns.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fässler, Daniel, von Appenzell, in Appenzell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisser, Guido, von Werthenstein, in Sirnach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
X-TRADE SA (Register-Nr. 47685), in Majuro (MH), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.