Renseignements sur Luca Alberucci
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luca Alberucci
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005750368, Registre du commerce Berne, (36)
Finform AG, in Bern, CHE-283.375.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberucci, Luca, von St. Stephan, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2205933, Registre du commerce Berne, (36)
Solutions & Algorithms Group GmbH, in Bern, CHE-114.756.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, Publ. 6222662).
Firma neu:
Solutions & Algorithms Group GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.06.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Luca Alberucci, Waldeckstrasse 17, 3072 Ostermundigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberucci, Luca, von St. Stephan, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Goetz, Joachim, von Unterseen, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6222662, Registre du commerce Berne, (36)
Solutions & Algorithms Group GmbH, in Bern, CH-036.4.044.215-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 7, Publ. 5475534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salipante, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberucci, Luca, von St. Stephan, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].