Renseignements sur Ata Aksoy
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ata Aksoy
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005750554, Registre du commerce Zoug, (170)
Prive Global SA, bisher in Genève, CHE-408.312.391, Aktiengesellschaft (vom 10.11.2020).
Statutenänderung:
19.04.2023. 04.05.2023.
Firma neu:
Prive Global AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Prive Global SA) (Prive Global Ltd).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 96, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausrüstung, die Verwaltung, die Vermietung, das Chartern, das Umchartern, den Kauf oder den Verkauf von Schiffen und anderen beweglichen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann sämtliche Handels-, Finanz- und sonstigen Geschäfte tätigen sowie Dienstleistungen erbringen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von beweglichen Gütern (Mobilien) und Rohstoffen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie von Patenten, Marken, Domain-Namen, Immaterialgüterrechten, Lizenzen und Designs erwerben, dauernd verwalten und verwerten, wie auch damit zusammenhängende Planungs-, Administrations-, Finanzierungs-, Vertriebs-, Beratungs- und Managementaufgaben erbringen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben, verwalten und verwerten;
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann weiter alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und diese Geschäfte für sich selbst oder für Rechnung Dritter als Vertreter, Beauftragter oder Kommissionär tätigen oder für ihre Rechnung durch Dritte ausführen lassen.
Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häsler, Marc, von Gsteigwiler, in Chavannes-de-Bogis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aksoy, Ata, türkischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Istanbul (TR)];
Rosen, Howard, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005592175, Registre du commerce Soleure, (241)
Emed Group AG, in Dornach, CHE-161.650.570, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005534031).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aksoy, Ata, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Dr. Roland, von Dornach, in Dornach, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004966031, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PETRONET Global Holding AG, in Basel, CHE-408.312.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, S.0, Publ. 2622717).
Statutenänderung:
20.08.2020.
Firma neu:
Prive Global AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere deren Import und Export sowie die Vermittlung von Handelsgeschäften, sowie den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen aller Art, insbesondere im Finanzsektor. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen und alle Verträge abschliessen, die mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehrabirad, Cigdem, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aksoy, Ata, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Civi, Dr. Ali, von Allschwil, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Civi, Dr. Avi, in Muttenz].