Renseignements sur Reto Aeschbacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reto Aeschbacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005686644, Registre du commerce Berne, (36)
Ski+Velo-Center SVC AG, in Köniz, CHE-112.050.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606409).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Reto, von Lützelflüh, in Laupen BE (Laupen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Alain Kurt Jean, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Wallenried (Courtepin), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005676236, Registre du commerce Berne, (36)
Bike Sport Travel AG, in Bern, CHE-112.364.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600091). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Daniel Oliver, von Ammerswil, in Gerzensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschbacher, Reto, von Lützelflüh, in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, André, von Arni (BE), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Serves Audit AG (CHE-113.985.513), in Baden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3862403, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
PARKITECT AG, in Speicher, CHE-106.823.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3313709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbacher, Reto, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Urs, von Rehetobel, in Trogen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cazin, Darco, von Val Müstair, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Cazin, Fadri, von Val Müstair, in Val Müstair, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Santa Maria Val Müstair, mit Einzelunterschrift].