Renseignements sur Willy Aeppli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Willy Aeppli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3109141, Registre du commerce Argovie, (400)
Welit AG, in Lenzburg, CHE-103.104.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2013, Publ. 1071805).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Willy, von Maur und Zürich, in Maur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1071805, Registre du commerce Argovie, (400)
Welit AG, in Lenzburg, CHE-103.104.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6923838).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Willy, von Maur und Zürich, in Ebmatingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].
Numéro de publication: 6923838, Registre du commerce Argovie, (400)
Welit AG, in Lenzburg, CH-400.3.003.485-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 23.01.2003, S. 2, Publ. 826736).
Statutenänderung:
17.10.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, per Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.10.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D + J Treuhand AG (CHE-107.902.298), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeppli, Willy, von Maur und Zürich, in Egg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].