Renseignements sur Philipp Luzi Dieter Adam
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Luzi Dieter Adam
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7140438, Registre du commerce Soleure, (241)
Raiffeisenbank Wasseramt Mitte Genossenschaft, in Derendingen, CH-251.5.000.023-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, S. 0, Publ. 6658604).
Statutenänderung:
16.03.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Raiffeisenbank Zuchwil Genossenschaft', in Zuchwil (CH-251.5.000.042-1), gemäss Fusionsvertrag vom 14.01.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 248'986'556.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 243'590'033.07 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft und erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übertragenden Genossenschaft einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung oder Nachschusspflichten: Gemäss Statuten. [gestrichen: Nachschusspflicht: maximal CHF 8'000.--].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten. [gestrichen: Leistungen: Uebernahme mindestens eines Anteilscheines von CHF 200.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläfli, Kurt, von Horriwil, in Subingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Hansrudolf, von Madiswil und Deitingen, in Deitingen, Mitglied und Aktuar des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissbühler, Hans-Rudolf, von Lützelflüh, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muralt, Beat, von Trub, in Obergerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Adam, Philipp Luzi Dieter, von Oberdorf SO, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Peter, von Dietikon, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreier, Adrian, von Horriwil, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegenthaler, Hans Rudolf, von Trub, in Biberist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2339086, Registre du commerce Soleure, (241)
Raiffeisenbank Zuchwil, in Zuchwil, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 07.01.2003, S. 12, Publ. 800014).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adam, Philipp, von Oberdorf SO, in Zuchwil, Mitglied und Aktuar des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Stefan, von Herbetswil, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar des Verwaltungsrates];
Fiechter, Samuel, von Huttwil, in Zuchwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flury, Beat, von Lommiswil, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.