Renseignements sur Christoph Severin Ackermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christoph Severin Ackermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006131021, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Leaders, in Zürich, CHE-105.814.080, Verein (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683241).
Statutenänderung:
17.06.2023. 15.06.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegerter, Rosmarie, von Gurzelen, in Büetigen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Ebikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Carla, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
El Haddaoui, Hajar, marokkanische Staatsangehörige, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ackermann, Christoph Severin, von Wolfwil, in Meikirch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005874861, Registre du commerce Berne, (36)
dieSPEISEKARTE AG, in Bern, CHE-492.271.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116256).
Domizil neu:
Wasserwerkgasse 5A, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Florin Bruno, von Rebstein, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Christoph Severin, von Wolfwil, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005869423, Registre du commerce Berne, (36)
rocketsky GmbH, in Bern, CHE-387.151.803, Wasserwerkgasse 5A, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.10.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatiksektor. Dazu gehören namentlich die Planung und Ausführung von Informatikprojekten sowie der Handel mit und die Vermittlung von dazugehörenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht). Gemäss Erklärung vom 12.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ackermann, Christoph, von Wolfwil, in Ortschwaben (Meikirch), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200'000 Stammanteilen zu je CHF 0.10.