Christoph Severin Ackermann
domicilié à Aefligen, de Wolfwil Mandats actifs: dieSPEISEKARTE AG, rocketsky GmbH et plus Connecté à: Hajar El Haddaoui, Tarik Elamri, Jürg Eggenberger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Severin Ackermann" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Severin Ackermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Severin Ackermann" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Severin Ackermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Severin Ackermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Severin Ackermann
Fourniture de services informatiques
Associations et fédérations
Services de publicité
Commerce et réparation des automobiles et motos
Fourniture de services informatiques
Associations et fédérations
Services de publicité
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Christoph Severin Ackermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Severin Ackermann
Numéro de publication: HR02-1006131021, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Leaders, in Zürich, CHE-105.814.080, Verein (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683241).
Statutenänderung:
17.06.2023. 15.06.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegerter, Rosmarie, von Gurzelen, in Büetigen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Peter, von Madiswil, in Ebikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Carla, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
El Haddaoui, Hajar, marokkanische Staatsangehörige, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ackermann, Christoph Severin, von Wolfwil, in Meikirch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005874861, Registre du commerce Berne, (36)
dieSPEISEKARTE AG, in Bern, CHE-492.271.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116256).
Domizil neu:
Wasserwerkgasse 5A, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Florin Bruno, von Rebstein, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Christoph Severin, von Wolfwil, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005869423, Registre du commerce Berne, (36)
rocketsky GmbH, in Bern, CHE-387.151.803, Wasserwerkgasse 5A, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.10.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informatiksektor. Dazu gehören namentlich die Planung und Ausführung von Informatikprojekten sowie der Handel mit und die Vermittlung von dazugehörenden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht). Gemäss Erklärung vom 12.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ackermann, Christoph, von Wolfwil, in Ortschwaben (Meikirch), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200'000 Stammanteilen zu je CHF 0.10.