Renseignements sur Thomas Adrian Abegg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Adrian Abegg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005808375, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
swisstech elektrokontrollen gmbh, in Basel, CHE-351.423.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604502).
Firma neu:
swisstech elektrokontrollen gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfründer, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Buus, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pejic, Martin, serbischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegg, Thomas Adrian, von Schaffhausen, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Yannick, von Steinhausen, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CKW Gebäudetechnik AG (CHE-106.838.806), in Luzern, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: CKW Conex AG (CHE-106.838.806) [ CH-100.3.021.424-0], Gesellschafterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Schenker, Jürg, von Däniken, in Küssnacht (SZ), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005604502, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
swisstech elektrokontrollen gmbh, in Basel, CHE-351.423.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tur, Javier, von Wallbach, in Wallbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfründer, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Buus, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pejic, Martin, serbischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abegg, Thomas Adrian, von Schaffhausen, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Yannick, von Steinhausen, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005569901, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Elektro Basilisk AG, in Basel, CHE-110.119.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311440).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tur, Javier, von Wallbach, in Wallbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Thomas Adrian, von Schaffhausen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Yannick, von Steinhausen, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.