Renseignements sur Fritz Rudolf Abbühl-Rösti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Rudolf Abbühl-Rösti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2332413, Registre du commerce Berne, (36)
Frutig-Gwärb-Stiftung, in Frutigen, CHE-109.680.683, Stiftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1822285).
Domizil neu:
c/o unico frutigen ag, Kanderstegstrasse 35, 3714 Frutigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbühl-Rösti, Fritz Rudolf, von Därstetten, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Markus, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegsegger, Martin, von Wachseldorn, in Frutigen, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Halter, Hans-Peter, von Balgach, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Kurt, von Lenk, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Andreas, von Kandergrund, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Niklaus, von Eggiwil, in Frutigen, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thönen, Cornelia, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3835550, Registre du commerce Berne, (36)
Frutig-Gwärb-Stiftung, in Frutigen, CH-092.7.015.231-2, Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung von Mitgliedern des Handwerker- und Gewerbevereins Frutigen (Frutig-Gwärb), Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2004, S. 4, Publ. 2103808).
Domizil neu:
c/o Herrn Martin Rüegsegger, Untere Bahnhofstrasse 1, 3714 Frutigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Kurt, von Wohlen bei Bern, in Frutigen, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbühl-Rösti, Fritz Rudolf, von Därstetten, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Markus, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegsegger, Martin, von Wachseldorn, in Frutigen, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Germann-Flury, Hans, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Halter, Hans-Peter, von Balgach, in Frutigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Germann, Martin, von Adelboden, in Frutigen, Revisionsstelle;
Berger, Christoph, von Linden, in Aeschi bei Spiez, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2825440, Registre du commerce Berne, (36)
Service-Garage Margeli GmbH, in Adelboden, CH-092.4.000.914-3, Autogarage, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 13.06.1996, S. 3497).
Statutenänderung:
28.02.2005. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbühl-Rösti, Fritz, von Därstetten, in Frutigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG, in Adelboden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 48'000.--];
Schranz, Pierre-Alain, von Adelboden, in Chardonne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Klopfenstein-Reusser, Peter, von St. Stephan, in Adelboden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.