Soydan Yalcin
domicilié à Bern, de Turquie Mandats actifs: Stöckli Bodenbeläge AG, STÖCKLI INTERIOR AG Connecté à: Deniz Yalcin Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Soydan Yalcin" à jour.Vous suivez maintenant "Soydan Yalcin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Soydan Yalcin" à jour.Vous suivez maintenant "Soydan Yalcin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Soydan Yalcin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Soydan Yalcin
Commerce de biens de consommation
Fabrication et transformation des produits du bois
Commerce de biens de consommation
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Soydan Yalcin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Soydan Yalcin
Numéro de publication: HR02-1005334771, Registre du commerce Berne, (36)
Ess-Wellen AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-144.258.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916021).
Statutenänderung:
29.10.2021.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Spitalgass-Passage 16, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yalcin, Deniz, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yalcin, Soydan, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yalcin, Taylan, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Prete, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scarpino, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004993213, Registre du commerce Berne, (36)
Landhaus Gastro AG, in Rüdtligen-Alchenflüh, CHE-216.603.487, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yalcin, Soydan, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yontar, Erdal, türkischer Staatsangehöriger, in Alchenflüh (Rüdtligen-Alchenflüh), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004916021, Registre du commerce Berne, (36)
Ess-Wellen AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-144.258.946, Solothurnstrasse 53, 3322 Urtenen-Schönbühl, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2020.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Gastronomiebetrieben sowie der Import und Export von Lebensmitteln und Bioprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche errichten oder übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Yalcin, Deniz, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yalcin, Soydan, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yalcin, Taylan, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.