Noè Tschenett
domicilié à Müstair, de Val Müstair Mandats actifs: Tschenett AG Connecté à: Fadri Tschenett, Sandro Tschenett, David Tschenett Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Noè Tschenett" à jour.Vous suivez maintenant "Noè Tschenett".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Noè Tschenett" à jour.Vous suivez maintenant "Noè Tschenett".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Noè Tschenett
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Noè Tschenett
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Noè Tschenett
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Noè Tschenett
Numéro de publication: 5238830, Registre du commerce Grisons, (350)
Silvio Tschenett AG, in Val Müstair, CH-350.3.004.729-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.1994, S. 5004).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Firma neu:
Tschenett AG.
Zweck neu:
Führung eines Betriebes für Sanitäre Installationen, Heizungen, Spenglerei und Schlosserei;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 20.09.1971 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 16.7.1971 und Bilanz per 30.12.1970 von der nicht eingetragenen Einzelfirma 'Silvio Tschenett' Sanitär/Heizung, Spenglerei und Schlosserei, in Müstair, Aktiven (enthaltend Liegenschaften gemäss separatem Verzeichnis) von CHF 339'519.65 und Passiven von CHF 213'383.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1 000 ausgegeben und CHF 26'136.20 gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre, soweit diese der Gesellschaft bekannt sind, erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der Aktionäre, andernfalls durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschenett, Silvio, von Müstair, in Müstair, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valär Treuhand, in Zuoz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschenett, Noè, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Müstair, in Müstair, Mitglied];
Tschenett, David, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Müstair, in Müstair];
Tschenett, Fadri, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), mit Einzelprokura.