Renseignements sur Noè Tschenett
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Noè Tschenett
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5238830, Registre du commerce Grisons, (350)
Silvio Tschenett AG, in Val Müstair, CH-350.3.004.729-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.1994, S. 5004).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Firma neu:
Tschenett AG.
Zweck neu:
Führung eines Betriebes für Sanitäre Installationen, Heizungen, Spenglerei und Schlosserei;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 20.09.1971 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 16.7.1971 und Bilanz per 30.12.1970 von der nicht eingetragenen Einzelfirma 'Silvio Tschenett' Sanitär/Heizung, Spenglerei und Schlosserei, in Müstair, Aktiven (enthaltend Liegenschaften gemäss separatem Verzeichnis) von CHF 339'519.65 und Passiven von CHF 213'383.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1 000 ausgegeben und CHF 26'136.20 gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre, soweit diese der Gesellschaft bekannt sind, erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der Aktionäre, andernfalls durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschenett, Silvio, von Müstair, in Müstair, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valär Treuhand, in Zuoz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschenett, Noè, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Müstair, in Müstair, Mitglied];
Tschenett, David, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Müstair, in Müstair];
Tschenett, Fadri, von Val Müstair, in Müstair (Val Müstair), mit Einzelprokura.