Hans Stofer
domicilié à Rothenburg, de Rothenburg Mandats actifs: LANDI Sempach-Emmen, Genossenschaft in Sempach Station Connecté à: Bruno Huwiler, Cornel Fleischlin, Ruedi Aeschlimann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Stofer" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Stofer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Stofer" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Stofer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Stofer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Stofer
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Hans Stofer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Stofer
Numéro de publication: 3623805, Registre du commerce Lucerne, (100)
Haskap GmbH, in Malters, CHE-154.142.972, Oberzinggen 1, 6016 Hellbühl, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2017.
Zweck:
Anbau und Vermarktung von Beerenobst und alle damit verbundenen Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 26.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Joss, Thomas, von Arni (BE), in Malters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Joss-Bauer, Anna Verena, deutsche Staatsangehörige, in Malters, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marti Stofer, Daniela, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stofer, Hans Raffael, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5682530, Registre du commerce Lucerne, (100)
Milchring Rothenburg und Umgebung Genossenschaft, in Rothenburg, CH-100.5.021.838-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 14, Publ. 5482454).
Statutenänderung:
8.06.2010.
Firma neu:
Genossenschaft Milchring Rothenburg und Umgebung.
Domizil neu:
c/o Markus Barmettler, Obmoos, 6023 Rothenburg.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Entrichtung eines festgelegten Beitrages, dessen Höhe von der Generalversammlung festgelegt wird.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 11.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens fünf Personen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Peter, von Rothenburg und Silenen, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dali, Franz, von Emmen, in Emmen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schmid, Anton, von Emmen, in Emmen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Muff, Anton, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Martin, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Richli, Jakob, von Neuenkirch, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stofer, Hans, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Robert, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Thomas, von Rothenburg, in Rothenburg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Markus, von Rothenburg und Buochs, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Bruno, von Neuenkirch und Ruswil, in Neuenkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1003804, Registre du commerce Lucerne, (100)
LANDI Sempach-Emmen in Sempach-Station, in Neuenkirch, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der Fenaco, in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit... Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2002, S. 7, Publ. 322406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Martin, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stofer, Hans, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Andreas, von Bussnang, in Bürglen UR, mit Kollektivprokura zu zweien.