Wieland Rolf Steinich
domicilié à Meiringen, de Allemagne Mandats actifs: Swiss Petersohn Vermögensverwaltung AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Wieland Rolf Steinich" à jour.Vous suivez maintenant "Wieland Rolf Steinich".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Wieland Rolf Steinich" à jour.Vous suivez maintenant "Wieland Rolf Steinich".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Wieland Rolf Steinich
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Wieland Rolf Steinich
Gestion de fonds
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Wieland Rolf Steinich
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Wieland Rolf Steinich
Numéro de publication: 3930785, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Petersohn Vermögensverwaltung GmbH, in Meiringen, CHE-219.135.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2304433).
Statutenänderung:
05.12.2017. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.12.2017 und Bilanz per 30.06.2017 mit Aktiven von CHF 304'997.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 103'541.32 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 100.00.
Firma neu:
Swiss Petersohn Vermögensverwaltung AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinich, Wieland Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2304433, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Petersohn Vermögensverwaltung GmbH, in Meiringen, CHE-219.135.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1797973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Marita, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinich, Wieland Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Meiringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Steinich, Wieland Rolf, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 6146518, Registre du commerce Berne, (36)
Agora Swiss Petersohn GmbH, in Meiringen, CH-036.4.050.648-2, Bahnhofstrasse 10, 3860 Meiringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensanlage und Vermögensverwaltung für institutionelle und private Kunden sowie die Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche übernehmen und errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Steinich, Wieland Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Meiringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Buchholz, Marita, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.