Renseignements sur Wieland Rolf Steinich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wieland Rolf Steinich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3930785, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Petersohn Vermögensverwaltung GmbH, in Meiringen, CHE-219.135.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2304433).
Statutenänderung:
05.12.2017. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.12.2017 und Bilanz per 30.06.2017 mit Aktiven von CHF 304'997.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 103'541.32 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 100.00.
Firma neu:
Swiss Petersohn Vermögensverwaltung AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinich, Wieland Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2304433, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Petersohn Vermögensverwaltung GmbH, in Meiringen, CHE-219.135.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1797973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Marita, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinich, Wieland Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Meiringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Steinich, Wieland Rolf, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: 6146518, Registre du commerce Berne, (36)
Agora Swiss Petersohn GmbH, in Meiringen, CH-036.4.050.648-2, Bahnhofstrasse 10, 3860 Meiringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensanlage und Vermögensverwaltung für institutionelle und private Kunden sowie die Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche übernehmen und errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Steinich, Wieland Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Meiringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Buchholz, Marita, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.