Silvio Martin Staub
domicilié à Poschiavo, de Ochlenberg Mandats actifs: Innceram GmbH, Staub Ofenbau und Plattenbeläge AG et plus Connecté à: Victor Gutul, Fabiana Rodrigues, Rui Filipe Teixeira da Silva Neto Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvio Martin Staub" à jour.Vous suivez maintenant "Silvio Martin Staub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvio Martin Staub" à jour.Vous suivez maintenant "Silvio Martin Staub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Silvio Martin Staub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Silvio Martin Staub
Production de verre et céramique
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Nettoyage de bâtiments
Production de verre et céramique
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Nettoyage de bâtiments
Personnes privées avec le nom Silvio Martin Staub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Silvio Martin Staub
Numéro de publication: HR02-1005934265, Registre du commerce Grisons
Staub Ofenbau und Plattenbeläge AG, in St. Moritz, CHE-114.945.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641782).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Silvio Martin, von Ochlenberg, in Poschiavo, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Staub , Silvio Martin, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gutul, Victor, rumänischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodrigues, Fabiana, portugiesische Staatsangehörige, in S-chanf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teixeira da Silva Neto, Rui Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005641779, Registre du commerce Grisons
Night Turf GmbH, in St. Moritz, CHE-282.412.226, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005266194).
Statutenänderung:
19.12.2022.
Firma neu:
Innceram GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von sowie den Handel mit Innen- und Ausseneinrichtungselementen aus Grosskeramik. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Liegenschaften, Miteigentumsanteile usw. verwalten, erwerben, vermieten und verkaufen sowie Bauten als Generalunternehmerin erstellen. Die Gesellschaft kann weitere verwandte Branchen angliedern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fordern oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die statutarischen Bestimmungen betreffend die Übertragung von Stammanteilen entsprechen neu der dispositiven gesetzlichen Regelung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub Ofenbau und Plattenbeläge AG, in St. Moritz, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Silvio Martin, von Ochlenberg, in Poschiavo, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Moritz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numéro de publication: HR02-1005059750, Registre du commerce Grisons
Mondiana AG, in St. Moritz, CHE-160.680.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Silvio Martin, von Ochlenberg, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer;
Weiss, Daniel, von Uster, in Galgenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.