Loren Sinaj
domicilié à Dietikon, de Greifensee Mandats actifs: La Maison Suisse Group AG Connecté à: Smajl Likaj Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Loren Sinaj" à jour.Vous suivez maintenant "Loren Sinaj".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Loren Sinaj" à jour.Vous suivez maintenant "Loren Sinaj".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Loren Sinaj
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Loren Sinaj
Gestion d’entreprise et administration
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Loren Sinaj
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Loren Sinaj
Numéro de publication: HR02-1005939199, Registre du commerce Argovie, (400)
SA-LI Solution GmbH, in Fisibach, CHE-331.943.577, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005668420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sinaj, Loren, von Greifensee, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005893034, Registre du commerce Schwyz, (130)
La Maison Suisse Group AG, in Freienbach, CHE-348.197.374, Wolleraustrasse 15n, 8807 Freienbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2023. 20.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung, die Führung und den Betrieb auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis sowie das Pachten und Verpachten jeder Art von Hotels, Restaurants und weiteren Betrieben im In- und Ausland samt dem Erbringen von Dienstleistungen in diesen Bereichen, ferner das Erbringen von Beratungsdienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit der Beherbergung und der Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien aller Art kaufen, verkaufen, mieten, vermieten und vermitteln. Sie kann Darlehen gewähren und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträge und Inventarlisten vom 10.11.2023 diverses Mobiliar, wofür 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wong, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldner, Ivo Josef, von Gams, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sinaj, Loren, von Greifensee, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005607445, Registre du commerce Zurich, (20)
Lepushe GmbH, in Dietikon, CHE-163.431.866, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003307).
Domizil neu:
Riedstrasse 14, 8953 Dietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sinaj, Loren, von Greifensee, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinaj, Jonian, von Greifensee, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.