Renseignements sur Ivo Josef Haldner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ivo Josef Haldner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006092541, Registre du commerce Schwyz, (130)
La Maison Suisse Group AG, in Freienbach, CHE-348.197.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005893034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wong, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldner, Ivo Josef, von Gams, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Likaj, Smajl, von St. Gallen, in Weiach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005893034, Registre du commerce Schwyz, (130)
La Maison Suisse Group AG, in Freienbach, CHE-348.197.374, Wolleraustrasse 15n, 8807 Freienbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2023. 20.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung, die Führung und den Betrieb auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis sowie das Pachten und Verpachten jeder Art von Hotels, Restaurants und weiteren Betrieben im In- und Ausland samt dem Erbringen von Dienstleistungen in diesen Bereichen, ferner das Erbringen von Beratungsdienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit der Beherbergung und der Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien aller Art kaufen, verkaufen, mieten, vermieten und vermitteln. Sie kann Darlehen gewähren und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträge und Inventarlisten vom 10.11.2023 diverses Mobiliar, wofür 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wong, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldner, Ivo Josef, von Gams, in Flims, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sinaj, Loren, von Greifensee, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004907339, Registre du commerce Grisons, (350)
Clerezza GmbH, in Flims, CHE-155.461.782, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004905098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spescha, Gieri, von Trun, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schiess-Martinez, Teresa, von Gais, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quant AG (CHE-417.065.257), in Flims, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Haldner, Ivo, von Gams, in Flims, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtsch, Andreas, von Furna, in Flims, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].