Sabine Lotti Röthlisberger-Kocher
domicilié à Lengnau, de Langnau im Emmental et Selzach Mandats actifs: Solanum Immobilien AG Connecté à: Andreas Stauffer, Milena Rizzello Cermusoni Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sabine Lotti Röthlisberger-Kocher" à jour.Vous suivez maintenant "Sabine Lotti Röthlisberger-Kocher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sabine Lotti Röthlisberger-Kocher" à jour.Vous suivez maintenant "Sabine Lotti Röthlisberger-Kocher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sabine Lotti Röthlisberger-Kocher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sabine Lotti Röthlisberger-Kocher
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Sabine Lotti Röthlisberger-Kocher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sabine Lotti Röthlisberger-Kocher
Numéro de publication: 4331149, Registre du commerce Berne, (36)
Kurt Freiburghaus Immobilien-Treuhand AG, in Biel/Bienne, CHE-112.341.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 949647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domeniconi, Christine, von Capriasca, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruimy, Noam, von Zollikofen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger-Kocher, Sabine Lotti, von Langnau im Emmental und Selzach, in Lengnau BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2225881, Registre du commerce Berne, (36)
F&L Immobilien-Treuhand AG, in Biel/Bienne, CHE-102.809.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1294145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger-Kocher, Sabine Lotti, von Langnau im Emmental und Selzach, in Lengnau BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilcke, Saskia, von Meiringen, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5520368, Registre du commerce Berne, (36)
Solanum Immobilien AG, in Lyss, CH-073.3.017.595-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2007, S. 4, Publ. 3899186).
Statutenänderung:
26.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Liegenschaften sowie die Realisierung von Bauprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
COT Treuhand AG, in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzello Cermusoni, Milena, italienische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruimy, Noam, von Zollikofen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger-Kocher, Sabine Lotti, von Langnau im Emmental und Selzach, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.