Renseignements sur Milena Rizzello Cermusoni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Milena Rizzello Cermusoni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005600101, Registre du commerce Berne, (36)
F&L Immobilien-Treuhand AG, in Biel/Bienne, CHE-102.809.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kabiri, Muzgan, von Brügg, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rizzello Cermusoni, Milena, italienische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Andreas, von Landiswil, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5520368, Registre du commerce Berne, (36)
Solanum Immobilien AG, in Lyss, CH-073.3.017.595-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2007, S. 4, Publ. 3899186).
Statutenänderung:
26.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Liegenschaften sowie die Realisierung von Bauprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
COT Treuhand AG, in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzello Cermusoni, Milena, italienische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruimy, Noam, von Zollikofen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger-Kocher, Sabine Lotti, von Langnau im Emmental und Selzach, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5158340, Registre du commerce Berne, (36)
Kurt Freiburghaus Immobilien-Treuhand AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.533-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 05.01.2009, S. 4, Publ. 4811398).
Statutenänderung:
26.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die treuhänderische Verwaltung, die Vermittlung, die Überbauung sowie den An- und Verkauf von Liegenschaften aller Art wie auch das Erbringen von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die mit diesem direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
COT Treuhand AG, in Lyss, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domeniconi, Christine, von Capriasca, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rizzello Cermusoni, Milena, italienische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger-Kocher, Sabine Lotti, von Langnau im Emmental und Selzach, in Lengnau BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruimy, Noam, von Zollikofen, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer-Kreuzeder, Beatrice, von Landiswil und Oberstocken, in Lengnau BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.