Franz Xaver Reindl
domicilié à Garmisch-Patenkirchen, de Allemagne Mandats actifs: International Ice Hockey Federation (IIHF) Connecté à: Gion Veraguth, Ashley Ehlert, Henrik Bach Nielsen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Xaver Reindl" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Xaver Reindl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Xaver Reindl" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Xaver Reindl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franz Xaver Reindl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franz Xaver Reindl
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Franz Xaver Reindl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franz Xaver Reindl
Numéro de publication: HR02-1005521851, Registre du commerce Zoug, (170)
Champions Hockey League (CHL) AG, in Zug, CHE-145.851.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reindl, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Garmisch-Partenkirchen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindgren, Jörgen, schwedischer Staatsangehöriger, in Södertälje (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Everi, Timo, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nielsen, Henrik Bach, dänischer Staatsangehöriger, in Aalborg (DK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahner, Peter, von Kaltbrunn, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005256517, Registre du commerce Zoug, (170)
Champions Hockey League (CHL) AG, in Zug, CHE-145.851.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940589).
Statutenänderung:
15.06.2021. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loob, Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Karlstadt (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindgren, Jörgen, schwedischer Staatsangehöriger, in Södertälje (SE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reindl, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Garmisch-Partenkirchen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehiste, Kaarel Bernhard, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4324777, Registre du commerce Zoug, (170)
Champions Hockey League (CHL) AG, in Zug, CHE-145.851.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749733).
Statutenänderung:
19.06.2018. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ternbom, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Kungsbacka (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasel, René, von Tafers, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahner, Peter, von Kaltbrunn, in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loob, Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Karlstadt (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reindl, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Garmisch-Partenkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.