Vitus Ottiger
domicilié à Rothenburg, de Rothenburg Mandats actifs: V. Ottiger Früchtehof GmbH in Liquidation Connecté à: Anna Ottiger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vitus Ottiger" à jour.Vous suivez maintenant "Vitus Ottiger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Vitus Ottiger" à jour.Vous suivez maintenant "Vitus Ottiger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Vitus Ottiger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Vitus Ottiger
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Personnes privées avec le nom Vitus Ottiger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Vitus Ottiger
Numéro de publication: 5333648, Registre du commerce Lucerne, (100)
V. Ottiger Früchtehof GmbH, in Rothenburg, CH-100.4.021.126-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.1998, S. 2482). Mitteilungen erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 35'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 5040762, Registre du commerce Lucerne, (100)
Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, in Luzern, CH-100.5.011.111-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 11, Publ. 4929892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Jost, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Ferdinand, von Wolfenschiessen, in Dallenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuber, Marta, von Engelberg und Wolfenschiessen, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Peter, von Emmen, Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Urs, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Hans, von Sins, in Sins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Achermann, Paul, von Beckenried, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christian, von Spiringen, in Seedorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Sepp, von Malters, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grüter, Lukas, von Pfaffnau und Willisau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Franz, von Grosswangen und Schenkon, in Grosswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehen, Thomas, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnider, Markus, von Hasle LU, in Hasle LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann, Hans, von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldispühl, Nicole, von Ballwil, in Ballwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4853668, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft Wobaro Rothenburg, in Rothenburg, CH-100.5.010.820-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 12, Publ. 3447568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omlin, Marcel, von Rothenburg und Sarnen, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann, Erna, von Rothenburg, in Rothenburg, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Lufida Revisions AG, in Hochdorf (CH-100.9.789.013-0), Revisionsstelle.