Renseignements sur Paul Achermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Achermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6120132, Registre du commerce Lucerne, (100)
Vereinigte Milchproduzenten von Hochdorf und Umgebung Genossenschaft, in Hochdorf, CH-100.5.013.541-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 12, Publ. 5477944).
Statutenänderung:
21.03.2011.
Firma neu:
VEREINIGTE MILCHPRODUZENTEN VON HOCHDORF UND UMGEBUNG GENOSSENSCHAFT in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Paul Achermann, Ligschwil, 6280 Urswil.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: [gestrichen: Die Genossenschafter haben einen von der Generalversammlung bestimmten Jahresbeitrag zu bezahlen.].Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 21.03.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 21.01.2010 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Urs Bachmann, Feldheim, 6276 Hohenrain.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Karl, von Römerswil, in Römerswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sticher, Martin, von Hochdorf, in Hochdorf, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Paul, von Beckenried, in Hochdorf, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Bachmann, Urs, von Hohenrain, in Hohenrain, Liquidator und Aktuar, mit Einzelunterschrift;
Zgraggen, Peter, von Erstfeld, in Hohenrain, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5040762, Registre du commerce Lucerne, (100)
Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, in Luzern, CH-100.5.011.111-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 11, Publ. 4929892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Jost, von Entlebuch, in Entlebuch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Ferdinand, von Wolfenschiessen, in Dallenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheuber, Marta, von Engelberg und Wolfenschiessen, in Engelberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Peter, von Emmen, Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Urs, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ottiger, Vitus, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Hans, von Sins, in Sins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Achermann, Paul, von Beckenried, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christian, von Spiringen, in Seedorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Sepp, von Malters, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grüter, Lukas, von Pfaffnau und Willisau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Franz, von Grosswangen und Schenkon, in Grosswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oehen, Thomas, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnider, Markus, von Hasle LU, in Hasle LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinmann, Hans, von Ebersecken, in Ebersecken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldispühl, Nicole, von Ballwil, in Ballwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3379392, Registre du commerce Lucerne, (100)
Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, in Luzern, CH-100.5.011.111-0, Vertretung der Interessen seiner Mitglieder und Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage, u, Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2006, S. 9, Publ. 3265406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muff, Werner, von Sulz LU, in Sulz LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Martin, 1942, von Attinghausen, in Schattdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haas, Walter, von Kriens, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Alois, von Schötz, in Schötz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Josef, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Franz, von Schlierbach, in Schlierbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Achermann, Paul, von Beckenried, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erni, Franzsepp, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roos-Wyss, Hans, von Menznau und Willisau, in Menznau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.