Mirjam Macchi Howell
domicilié à Bern, de Schötz Mandats actifs: Macchi Bau AG Connecté à: Judith Macchi Murfitt, Micha Macchi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mirjam Macchi Howell" à jour.Vous suivez maintenant "Mirjam Macchi Howell".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mirjam Macchi Howell" à jour.Vous suivez maintenant "Mirjam Macchi Howell".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mirjam Macchi Howell
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mirjam Macchi Howell
Bâtiments général
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Mirjam Macchi Howell
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mirjam Macchi Howell
Numéro de publication: HR02-1005294406, Registre du commerce Lucerne, (100)
Macchi Bau AG, in Schötz, CHE-109.484.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2020, Publ. 1004883730).
Statutenänderung:
13.09.2021.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.02.2002 und Bilanz per 31.12.2001 übernimmt die Gesellschaft von der Macchi Bau und Beton-Fertigteile AG (neu: Macchi Beton-Fertigteile AG), in Schötz, Aktiven (inkl. Grundstück Nr. 1249, GB Schötz) gemäss separaten Inventarlisten von CHF 948'300.-- und Fremdkapital gemäss einer separaten Liste von CHF 33'000.-- zum Preise von CHF 915'300.--, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben, und CHF 715'300.-- den Reserven gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macchi-Kaufmann, Adelheid, von Schötz, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macchi Howell, Mirjam, von Schötz, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Macchi, Micha, von Schötz, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Macchi Murfitt, Judith, von Schötz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.