Renseignements sur Adelheid Macchi-Kaufmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Adelheid Macchi-Kaufmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005294406, Registre du commerce Lucerne, (100)
Macchi Bau AG, in Schötz, CHE-109.484.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2020, Publ. 1004883730).
Statutenänderung:
13.09.2021.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.02.2002 und Bilanz per 31.12.2001 übernimmt die Gesellschaft von der Macchi Bau und Beton-Fertigteile AG (neu: Macchi Beton-Fertigteile AG), in Schötz, Aktiven (inkl. Grundstück Nr. 1249, GB Schötz) gemäss separaten Inventarlisten von CHF 948'300.-- und Fremdkapital gemäss einer separaten Liste von CHF 33'000.-- zum Preise von CHF 915'300.--, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben, und CHF 715'300.-- den Reserven gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macchi-Kaufmann, Adelheid, von Schötz, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macchi Howell, Mirjam, von Schötz, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Macchi, Micha, von Schötz, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Macchi Murfitt, Judith, von Schötz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3785653, Registre du commerce Lucerne, (100)
Macchi Bau AG, in Schötz, CHE-109.484.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2004, Publ. 2577970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macchi, Toni, von Schötz, in Schötz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macchi, Micha, von Schötz, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schötz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Macchi-Kaufmann, Adelheid, von Schötz, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cura Treuhand AG (CHE-101.464.064), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Cura Treuhand AG].